今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2017-07-02 |
-- |
|
核心技术人员 |
2017-07-02 |
-- |
|
副总经理 |
2021-09-26 |
-- |
|
副总经理 |
2021-09-26 |
-- |
|
副总经理 |
2023-09-08 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-07-09 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-26 |
-- |
|
系统及算法研发中心总经理 |
2017-07-02 |
-- |
|
智能应用事业部总经理 |
2017-07-02 |
-- |
|
副总经理 |
2023-09-08 |
-- |
|
核心技术人员 |
2017-07-02 |
-- |
|
副总经理 |
2023-09-08 |
-- |
|
核心技术人员 |
2023-10-24 |
-- |
|
核心技术人员 |
2017-07-02 |
-- |
|
技术总监 |
2017-07-02 |
-- |
|
财务总监 |
2023-12-25 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2023-09-08 终止日期:2026-09-07
|
|||
非独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
董事长 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非独立董事 |
2023-09-08 |
2024-04-08 |
|
非独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非独立董事 |
2024-04-29 |
2026-09-07 |
|
独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
独立董事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
第3届董事会 起始日期:2021-08-25 终止日期:2023-09-07
|
|||
董事长 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
副董事长 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
独立董事 |
2020-08-27 |
2021-06-29 |
|
独立董事 |
2020-08-27 |
2022-05-31 |
|
独立董事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
独立董事 |
2021-06-29 |
2023-09-07 |
|
独立董事 |
2022-05-31 |
2023-09-07 |
|
第2届董事会 起始日期:2017-06-12 终止日期:2020-08-27
|
|||
董事长 |
2017-06-12 |
2020-08-27 |
|
董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
副董事长 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
董事 |
2019-04-02 |
2020-08-26 |
|
董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
独立董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
独立董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
独立董事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2023-09-08 终止日期:2026-09-07
|
|||
职工代表监事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
监事会主席 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非职工代表监事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
非职工代表监事 |
2023-09-08 |
2026-09-07 |
|
第3届监事会 起始日期:2020-08-27 终止日期:2021-12-28
|
|||
监事会主席 |
2020-08-27 |
2021-12-28 |
|
非职工代表监事 |
2020-08-27 |
2021-12-28 |
|
职工代表监事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
监事会主席 |
2021-12-28 |
2023-09-07 |
|
非职工代表监事 |
2020-08-27 |
2023-09-07 |
|
非职工代表监事 |
2021-12-28 |
2023-09-07 |
|
第2届监事会 起始日期:2017-06-12 终止日期:2020-08-26
|
|||
监事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
|
监事 |
2018-01-10 |
2020-08-26 |
|
职工代表监事 |
2017-06-12 |
2020-08-26 |
↑返回页顶↑ |